Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo
Filtra per anno:
1 2
-
CONSIGLIO COMUNALE - MAZZA SALVATORE
ING. MAZZA SALVATORE - CONSIGLIERE - LISTA DI APPARTENENZA ANCORA PACE CONSULTIAMOCI
Normativa:
CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 25/06/2013 IL CONSIGLIERE, PROCLAMATO ELETTO A SEGUITO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 9 E 10 GIUGNO 2013, HA PRESTATO GIURAMENTO AI SENSI DELL'ART. 45 DEL VIGENTE O.A.EE.LL. - DURATA MANDATO ELETTIVO ANNI 5
Ultimo aggiornamento: 10/02/2017
-
CONSIGLIO COMUNALE - DE GREGORIO DOMENICA
ING. DE GREGORIO DOMENICA - CONSIGLIERE - LISTA DI APPARTENENZA ANCORA PACE CONSULTIAMOCI
Normativa:
CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 25/06/2013 IL CONSIGLIERE, PROCLAMATO ELETTO A SEGUITO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 9 E 10 GIUGNO 2013, HA PRESTATO GIURAMENTO AI SENSI DELL'ART. 45 DEL VIGENTE O.A.EE.LL. - DURATA MANDATO ELETTIVO ANNI 5
Ultimo aggiornamento: 13/02/2017
-
CONSIGLIO COMUNALE - DE GAETANO IVANA CATERINA
SIG.RA DE GAETANO IVANA CATERINA - CONSIGLIERE - LISTA DI APPARTENENZA ANCORA PACE CONSULTIAMOCI
Normativa:
CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 25/06/2013 IL CONSIGLIERE, PROCLAMATO ELETTO A SEGUITO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 9 E 10 GIUGNO 2013, HA PRESTATO GIURAMENTO AI SENSI DELL'ART. 45 DEL VIGENTE O.A.EE.LL. - DURATA MANDATO ELETTIVO ANNI 5
Ultimo aggiornamento: 10/02/2017
-
CONSIGLIO COMUNALE - CAMBRIA SIMONA
SIG.NA CAMBRIA SIMONA - CONSIGLIERE - LISTA DI APPARTENENZA ANCORA PACE CONSULTIAMOCI
Normativa:
CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 25/06/2013 IL CONSIGLIERE, PROCLAMATO ELETTO A SEGUITO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 9 E 10 GIUGNO 2013, HA PRESTATO GIURAMENTO AI SENSI DELL'ART. 45 DEL VIGENTE O.A.EE.LL. - DURATA MANDATO ELETTIVO ANNI 5
Ultimo aggiornamento: 10/02/2017
-
CONSIGLIO COMUNALE - CALDERONE NATALE
DOTT. CALDERONE NATALE- CONSIGLIERE - LISTA DI APPARTENEZA ANCORA PACE CONSULTIAMOCI
Normativa:
CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 25/06/2013 IL CONSIGLIERE, PROCLAMATO ELETTO A SEGUITO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 9 E 10 GIUGNO 2013, HA PRESTATO GIURAMENTO AI SENSI DELL'ART. 45 DEL VIGENTE O.A.EE.LL. - DURATA MANDATO ELETTIVO ANNI 5
Ultimo aggiornamento: 10/02/2017
-
CONSIGLIO COMUNALE - AMENDOLIA MARIA MONIA
SIG.RA AMENDOLIA MARIA MONIA - CONSIGLIERE LISTA DI APPARTENEZA INSIEME SI PUO'
Normativa:
CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 25/06/2013 IL CONSIGLIERE, PROCLAMATO ELETTO A SEGUITO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 9 E 10 GIUGNO 2013, HA PRESTATO GIURAMENTO AI SENSI DELL'ART. 45 DEL VIGENTE O.A.EE.LL. - DURATA MANDATO ELETTIVO ANNI 5
Ultimo aggiornamento: 25/01/2017
-
CONSIGLIO COMUNALE - DE GAETANO CARLO
DOTT. DE GAETANO CARLO - CAPOGRUPPO CONSILIARE - LISTA DI APPARTENEZA ANCORA PACE CONSULTIAMOCI
Normativa:
CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 25/06/2013 IL CONSIGLIERE, PROCLAMATO ELETTO A SEGUITO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 9 E 10 GIUGNO 2013, HA PRESTATO GIURAMENTO AI SENSI DELL'ART. 45 DEL VIGENTE O.A.EE.LL. - DURATA MANDATO ELETTIVO ANNI 5
Ultimo aggiornamento: 23/02/2017
-
CONSIGLIO COMUNALE - AMENDOLIA ADRIANA MARIA
SIG.RA AMENDOLIA ADRIANA MARIA - VICE PRESIDENTE - LISTA APPARTENZA ANCORA PACE CONSULTIAMOCI
Normativa:
CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 25/06/2013 IL CONSIGLIERE, PROCLAMATO ELETTO A SEGUITO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 9 E 10 GIUGNO 2013, HA PRESTATO GIURAMENTO AI SENSI DELL'ART. 45 DEL VIGENTE O.A.EE.LL. - DURATA MANDATO ELETTIVO ANNI 5
CON DELIBERA N. 18 DEL 25/06/2013 LA STESSA E' STATA PROCLAMATO VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 19 DELLA L.R. N. 7/1992
Ultimo aggiornamento: 24/03/2017
-
CONSIGLIO COMUNALE - DI FINA SANTO
SIG. DI FINA SANTO - CONSIGLIERE - LISTA DI APPARTENENZA ANCORA PACE CONSULTIAMOCI
Normativa:
CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 1 DEL 28/01/2016 IL CONSIGLIERE, SURROGANTE SECONDO DEI NON ELETTI NELLA STESSA LISTA DEL CONSIGLIERE DIMISSIONARIO, NELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 9 E 10 GIUGNO 2013, HA PRESTATO GIURAMENTO AI SENSI DELL'ART. 45 DEL VIGENTE O.A.EE.LL.- - DURATA MANDATO ELETTIVO - GIUGNO 2018
Ultimo aggiornamento: 23/02/2017
-
PROCLAMAZIONE CARICA DI SINDACO PROF. SCIOTTO GIUSEPPE
PROCLAMAZIONE CARICA DI SINDACO PROF. SCIOTTO GIUSEPPE
Normativa:
ART. 14, C1,LETT A, D.LGS 33/2013
Ultimo aggiornamento: 06/02/2015
-
NOMINA GIUNTA COMUNALE
CON DETERMINA SINDACALE N. 24 DEL 25/06/2013 E' STATA NOMINATA LA GIUNTA COMUNALE
Ultimo aggiornamento: 06/02/2015
-
COMPENSI CONNESSI ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA DI SINDACO - ASSESSORE COMUNALE E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
COMPENSI CONNESSI ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA DI SINDACO - ASSESSORE COMUNALE E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Ultimo aggiornamento: 10/02/2017
-
INSEDIAMENTO CONSIGLIO COMUNALE- GIURAMENTO CONSIGLIERI
INSEDIAMENTO CONSIGLIO COMUNALE- GIURAMENTO CONSIGLIERI
Ultimo aggiornamento: 10/02/2015
-
CONSIGLIO COMUNALE - DURATA MANDATO
CONSIGLIO COMUNALE - DURATA MANDATO
Ultimo aggiornamento: 10/02/2015
-
COMPENSI CONNESSI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE ANNO 2014
COMPENSI CONNESSI ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE
Ultimo aggiornamento: 09/02/2015
-
ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO AMMINISTRATIVO CESSATI DALL'UFFICIO
ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO AMMINISTRATIVO CESSATI DALL'UFFICIO
Ultimo aggiornamento: 10/02/2015
-
INDENNITA' DI CARICA AI COMPONENTI IL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ANNO 2013
Con delibera di consiglio comunale n. 47 del 03/12/2014 è stata determinata l'indennità di funzione da corrispondere al Presidente del consiglio Comunale ed i gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali
Ultimo aggiornamento: 04/02/2015
1 2