Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo
Filtra per anno:
1 2
-
ASSESSORE COMUNALE - TRIO ANDREA
CON DETERMINA SINDACALE N. 34 DEL 05/11/2018 E'STATO NOMINATO ASSESSORE COMUNALE L'ING. TRIO ANDREA, NONCHE' SONO STATE ATTRIBUITE E RIMODULATE LE DELEGHE ASSESSORIALI
Ultimo aggiornamento: 14/05/2019
-
GIUNTA COMUNALE - SINDACO LA MALFA MARIO
CON VERBALE DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI DI SEZIONE DEL 12/06/2018, A SEGUTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018, IL RAG. LA MALFA MARIO E' STATO PROCLAMATO ELETTO ALLA CARICA DI SINDACO AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 4, DELLA L.R. 35/1997 E S.M.I. - DURATA MANDATO ELETTIVO ANNI 5
-
GIUNTA COMUNALE - VICE SINDACO ROMANO ROSALIA
CON DETERMINA SINDACALE N. 23 DEL 15/06/2018 L'ASSESSORE ROMANO ROSALIA E' STATA NOMINATA VICE SINDACO
-
GIUNTA COMUNALE - ASSESSORE ROMANO ROSALIA
CON DETERMINA SINDACALE N. 22 DEL 15/06/2018 LA SIG.RA ROMANO ROSALIA E' STATA NOMINATA ASSESSORE COMUNALE CON ATTRIBUZIONE DELLE DELEGHE RELATIVE A: PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E SPETTACOLO, SERVIZI CIMITERIALI, POLITICHE DI CONCERTAZIONE TERRITORIALE, RAPPORTI CON IL CONSIGLIO COMUNALE.
-
GIUNTA COMUNALE - ASSESSORE SCHEPIS MARIO ANTONINO
CON DETERMINA SINDACALE N. 22 DEL 15/06/2018 IL SIG. SCHEPIS MARIO ANTONINO E' STATO NOMINATO ASSESSORE COMUNALE CON ATTRIBUZIONE DELLE DELEGHE RELATIVE A: POLITICHE AMBIENTALI, POLIZIA MUNICIPALE, PROTEZIONE CIVILE, AUTOPARCO;
-
GIUNTA COMUNALE - ASSESSORE VALORE SALVATORE - CESSATO DALLA CARICA PER DECESSO AVVENUTO IN DATA 27/09/2018
CON DETERMINA SINDACALE N. 22 DEL 15/06/2018 IL SIG. VALORE SALVATORE E' STATO NOMINATO ASSESSORE COMUNALE CON ATTRIBUZIONE DELLE DELEGHE RELATIVE A: LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA, SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE.
-
CONSIGLIO COMUNALE - MUSUMECI ANGELA
CONSIGLIERE COMUNALE MUSUMECI ANGELA
-
GIUNTA COMUNALE - ASSESSORE AMENDOLIA MARIA MONIA
CON DETERMINA SINDACALE N. 22 DEL 15/06/2018 LA SIG.RA ROMANO ROSALIA E' STATA NOMINATA ASSESSORE COMUNALE CON ATTRIBUZIONE DELLE DELEGHE RELATIVE A: TERRITORIO, SERVIZI SOCIALI, PERSONALE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI.
-
GIUNTA COMUNALE - ASSESSORE CLEMENTE FRANCESCO - CESSATO DALLA CARICA A SEGUITO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 10/06/2018
GIUNTA COMUNALE - ASSESSORE CLEMENTE FRANCESCO -- CON DETERMINA SINDACALE N 15 DEL 04/04/2018, L'ING. CLEMENTE FRANCESCO - E' STATO NOMINATO ASSESSORE COMUNALE
Ultimo aggiornamento: 22/06/2018
-
Nomina Assessore e ridistribuzione deleghe Assessoriali
Nomina Assessore Comunale e attribuzione deleghe Assessoriali
Ultimo aggiornamento: 28/11/2017
-
INDENNITA' A CARICO COMPONENTI CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2017
DELIBERA DI CONCISIGLIO COMUNALE PER INDENNITA' DI CARICA - ANNO 2017 -
Normativa:
l.r. 24/06/1986
Ultimo aggiornamento: 31/10/2017
-
GIUNTA COMUNALE - ASSESSORE DI FINA SANTO
CON DETERMINA SINDACALE N. 30 DEL 23/10/2017 IL SIG. DI FINA SANTO E' STATO NOMINATO ASSESSORE COMUNALE CON ATTRIBUZIONE DELLE DELEGHE REALTIVE A: SERVIZI CIMITERIALI, AUTOPARCO, PROTEZIONE CIVILE, SVILUPPO ECONOMICO.
Ultimo aggiornamento: 24/10/2017
-
GIUNTA COMUNALE - ASSESSORE TORRE GIUSEPPE - DIMISSIONARIO
ASSESSORE COMUNALE TORRE GIUSEPPE - DIMISSIONARIO - CON NOTA PROT. 4903 DEL 25/06/2018IL DOTT. TORRE HA RASSEGNATO LE DIMISSIONI DALLA CARICA DI ASSESSORE
Ultimo aggiornamento: 09/04/2018
Documenti disponibili- DETERMINA SINDACALE
-
GIUNTA COMUNALE - SINDACO - SCIOTTO
PROF. SCIOTTO GIUSEPPE - SINDACO
Normativa:
CON VERBALE DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI DELLE SEZIONI DEL 11/06/2013, A SEGUTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 9/10 GIUGNO 2013, IL PRF. SCIOTTO GIUSEPPE E' STATO PROCLAMATO ELETTO ALLA CARICA DI SINDACO AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 4, DELLA L.R. 35/1997 - DURATA MANDATO ELETTIVO ANNI 5
-
GIUNTA COMUNALE - VICE SINDACO - LA MALFA MARIO - DIMISSIONARIO
CON NOTA PROT. N. 5491 DEL 31/03/2017 IL RAG. LA MALFA MARIO - HA RASSEGNATO LE PROPRIE DIMISSIONI DA VICE SINDACO E ASSESSORE
Normativa:
CON DETERMINA SINDACALE N. 24 DEL 25/06/2013 IL SIG. LA MALFA E' STATO NOMINATO ASSESSORE COMUNALE CON DETERMINA SINDACALE N. 16 DEL 24/12/2016 E' STATA MODIFICATA LA DELAGA DELLE ATTRIBUZIONI RELATIVE A: POLIZIA MUNICIPALE, SVILUPPO ECONOMICO, SPORT E TERRITORIO
CON DETERMINA SINDACALE N. 25 DEL 25/06/2013 LO STESSO E' STATO NOMINATO VICE- SINDACO.
Ultimo aggiornamento: 11/05/2017
-
INDENNITA' DI CARICA PERCEPITA DAGLI AMMINISTRATORI NELL'ANNO 2015
INDENNITA' DI CARICA PERCEPITA DAGLI AMMINISTRATORI NELL'ANNO 2015
Normativa:
Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013
-
GIUNTA COMUNALE - ASSESSORE CALDERONE NATALE - DIMISSIONARIO
CON NOTA PROT. N. 5491 DEL 31/03/2017 DOTT. CALDERONE NATALE - HA RASSEGNATO LE PROPRIE DIMISSIONI DA ASSESSORE COMUNALE
Normativa:
CON DETERMINA SINDACALE N. 24 DEL 25/06/2013 IL SIG. CALDERONE E' STATO NOMINATO ASSESSORE COMUNALE CON DETERMINA SINDACALE N. 16 DEL 24/12/2016 E' STATA RIDETERMINATA LA
DELEGA DELLE ATTRIBUZIONI RELATIVE A: AMBIENTE, IGIENE, URBANISTICA, PROTEZIONE CIVILE.
Ultimo aggiornamento: 11/05/2017
-
GIUNTA COMUNALE - ASSESSORE AMENDOLIA ADRIANA MARIA
CON DETERMINA SINDACALE N. 16 DEL 24/12/2016 LA SIG.RA AMENDOLIA ADRIANA MARIA E' STATA NOMINATA ASSESSORE COMUNALE- CON DETERMINA SINDACALE N. 30 DEL 23/10/2017 SONO STATE MODIFICATE LE DELEGHE RELATIVE A: TERRITORIO, LAVORI PUBBLICI, POLITICHE GIOVANILI, RAPPORTI CON IL CONSIGLIO COMUNALE
Ultimo aggiornamento: 24/10/2017
-
GIUNTA COMUNALE - ASSESSORE TORRE GIUSEPPE
GIUNTA COMUNALE - ASSESSORE TORRE GIUSEPPE
Normativa:
CON DETERMINA SINDACALE N. 10 DEL 03/05/2017 IL DOTT. TORRE GIUSEPPE E' STATO NOMINATO ASSESSORE COMUNALE CON ATTRIBUZIONE DELLE DELEGHE RELATIVE A: CONTENZIOSO, PERSONALE, PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE ED AMBIENTALE, POLIZIA MUNICIPALE.
Ultimo aggiornamento: 11/05/2017
-
GIUNTA COMUNALE - ASSESSORE PANDOLFO
SIG.RA PANDOLFO SANTINA - ASSESSORE COMUNALE
Normativa:
CON DETERMINA SINDACALE N. 24 DEL 25/06/2013 LA SIG.RA PANDOLFO E' STATA NOMINATA ASSESSORE COMUNALE CON DETERMINA SINDACALE N. 16 DEL 24/12/2015 E' STATA RIDETERMINATA LA DELAGA DELLE ATTRIBUZIONI RELATIVE A:PUBBLICA ISTRUZIONE, AUTOPARCO, CULTURA E SPETTACOLO
Ultimo aggiornamento: 24/10/2017
-
CONSIGLIO COMUNALE - PRESIDENTE RAG. CAMPAGNA SALVATORE
RAG. CAMPAGNA SALVATORE - PRESIDENTE - LISTA DI APPARTENEZA ANCORA PACE CONSULTIAMOCI
Normativa:
CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 25/06/2013 IL CONSIGLIERE, PROCLAMATO ELETTO A SEGUITO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 9 E 10 GIUGNO 2013, HA PRESTATO GIURAMENTO AI SENSI DELL'ART. 45 DEL VIGENTE O.A.EE.LL. - DURATA MANDATO ELETTIVO ANNI 5
CON DELIBERA N. 17 DEL 25/06/2013 LO STESSO E' STATO PROCLAMATO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 19 DELLA L.R. N. 7/1992
Ultimo aggiornamento: 13/05/2019
-
CONSIGLIO COMUNALE - ZARZACA PAOLA
DOTT.SSA ZARZACA PAOLA - CONSIGLIERE - LISTA DI APPARTENEZA ANCORA PACE CONSULTIAMOCI
Normativa:
CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 25/06/2013 IL CONSIGLIERE, PROCLAMATO ELETTO A SEGUITO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 9 E 10 GIUGNO 2013, HA PRESTATO GIURAMENTO AI SENSI DELL'ART. 45 DEL VIGENTE O.A.EE.LL.- - DURATA MANDATO ELETTIVO ANNI 5
Ultimo aggiornamento: 25/01/2017
-
CONSIGLIO COMUNALE - TORRE GIOACCHINO
SIG. TORRE GIOACCHINO - CONSIGLIERE - LISTA DI APPARTENEZA INSIEME SI PUO'
Normativa:
CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 25/06/2013 IL CONSIGLIERE, PROCLAMATO ELETTO A SEGUITO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 9 E 10 GIUGNO 2013, HA PRESTATO GIURAMENTO AI SENSI DELL'ART. 45 DEL VIGENTE O.A.EE.LL.- DURATA MANDATO ELETTIVO ANNI 5
Ultimo aggiornamento: 23/03/2017
-
CONSIGLIO COMUNALE - MAIO FRANCESCO
SIG. MAIO FRANCESCO - CAPOGRUPPO CONSILIARE - LISTA DI APPARTENEZA INSIEME SI PUO'
Normativa:
CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 25/06/2013 IL CONSIGLIERE, PROCLAMATO ELETTO A SEGUITO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 9 E 10 GIUGNO 2013, HA PRESTATO GIURAMENTO AI SENSI DELL'ART. 45 DEL VIGENTE O.A.EE.LL. - DURATA MANDATO ELETTIVO ANNI 5
Ultimo aggiornamento: 31/03/2017
-
CONSIGLIO COMUNALE - MUSUMECI ANGELA
SIG.RA MUSUMECI ANGELA - CONSIGLIERE - LISTA DI APPARTENEZA INSIEME SI PUO'
Normativa:
CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 25/06/2013 IL CONSIGLIERE, PROCLAMATO ELETTO A SEGUITO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 9 E 10 GIUGNO 2013, HA PRESTATO GIURAMENTO AI SENSI DELL'ART. 45 DEL VIGENTE O.A.EE.LL. - DURATA MANDATO ELETTIVO ANNI 5
Ultimo aggiornamento: 10/02/2017
1 2