Filtra per anno:
1 2
-
CONFERIMENTO INCARICO DI RESPONSABILE IN POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELL’AREA 3 TECNICA, ING. ALONCI ARTURO,
CONFERIMENTO INCARICO DI RESPONSABILE IN POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELL’AREA 3 TECNICA, ING. ALONCI ARTURO, AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000, PER NUMERO 30 ORE SETTIMANALI E PER MESI SEI, EVENTUALMENTE PROROGABILI, DECORRENTI DAL 01/10/2018
Normativa:
CON DETERMINA SINDACALE N. 33 DEL 26/09/2018 E' STATO CONFERITO ALLING. ALONCI ARTURO L'INCARICO DI RESPONSABILE IN POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELL’AREA 3 TECNICA, ING. ALONCI ARTURO, AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000, PER NUMERO 30 ORE SETTIMANALI E PER MESI SEI, EVENTUALMENTE PROROGABILI, DECORRENTI DAL 01/10/2018
Ultimo aggiornamento: 01/10/2018
-
ATTRIBUZIONE INCARICO DI RESPONSABILE AREA 1 AFFARI GENERALI E POLIZIA MUNICIPALE
CON DETERMINA SINDACALE N. 21 DEL 14/06/2018 AL DOTT. CAMPAGNA SALVATORE E' STATA ATTRIBUITA LA RESPONSABILITA' DELL'AREA 1 AFFARI GENERALI E POLIZIA MUNICIPALE
-
ATTRIBUZIONE INCARICO DI RESPONSABILE AREA 2 CULTURA - P.I. / SERVIZI DEMOGRAFICI/ DERVIZI ALLA PERSONA
CON DETERMINA SINDACALE N. 21 DEL 14/06/2018 ALLA SIG.RA BASILE ANNA MARIA E' STATA ATTRIBUITA LA RESPONSABILITA' DELL'AREA 2 CULTURA/PUBBLICA ISTRUZIONE/SERVIZI DEMOGRAFICIED ELETTORALI/SERVIZI ALLA PERSONA
-
ATTRIBUZIONE INCARICO DI RESPONSABILE AREA 3 ECONOMICO - FINANZIARIA - CONTENZIOSO
CON DETERMINA SINDACALE N. 21 DEL 14/06/2018 AL DOTT. RAG. CARAVELLO CARMELO E' STATA ATTRIBUITA LA RESPONSABILITA' DELL'AREA 3 ECONOMICO - FINANZIARIA - CONTENZIOSO
-
ATTRIBUZIONE INCARICO DI RESPONSABILE AREA 4 GESTIONE E TUTELA DEL TERRITORIO
CON DETERMINA SINDACALE N. 21 DEL 14/06/2018 ALL'ARCH. CAMPESTRE ANTONINO E' STATA ATTRIBUITA LA RESPONSABILITA' DELL'AREA 4 GESTIONE E TUTELA DEL TERRITORIO
-
ATTRIBUZIONE INCARICO DI RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI E POLIZIA MUNICIPALE - MESI 1 DECORRENTE DAL 09 APRILE 2018
CON DETERMINA SINDACALE N. 16 DEL 09/04/2018 E' STATA ATTRIBUITA AL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE A SCAVALCO DOTT. TORRE GIUSEPPE LA RESPONSABILITA' DELL'AREA AFFARI GENERALI E POLIZIA MUNICIPALE PER MESI 1 DECORRENTI DAL 09/04/2018
-
ATTRIBUZIONE INCARICO DI RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI E POLIZIA MUNICIPALE - GIORNI 3 DORRENTI DAL 04 APRILE 2018
CON DETERMINA SINDACALE N. 14 DEL 30/03/2018 E' STATA ATTRIBUITA ALLA DOTT.SSA VENTIMIGLIA CONCETTINA LA RESPONSABILITA' DELL'AREA AFFARI GENERALI E POLIZIA MUNICIPALE PER GIORI 3 DECORRENTI DAL 04/04/2018
Ultimo aggiornamento: 11/04/2018
-
ATTRIBUZIONE INCARICO DI RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI E POLIZIA MUNICIPALE - GIORNI 10 DECORRENTI DAL 23 MARZO 2018
CON DETERMINA SINDACALE N. 13 DEL 22/03/2018 IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE A SCAVALCO DOTT. CATTAREGGIA FRANCESCO E' STATO NOMINATO RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI E POLIZIA MUNICIPALE
Ultimo aggiornamento: 11/04/2018
-
NOMINA SOSTITUTI DEI RESPONSABILI DELLE AREE DI MASSIMO LIVELLO
CON DETERMINA SINDACALE N. 9 DEL 13/03/2018 SONO STATI INDIVIDUATI I FUNZIONARI INCARICATI DELLA SOSTITUZIONE DEI RESONSABILI TITOLARI DELLE AREE DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE IN CASO DI ASSSENZA TEMPORANEA E/O IMPEDIMENTO.
-
ATTRIBUZIONE INCARICO DI RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI E POLIZIA MUNICIPALE - PERIODO 12 - 22 MARZO 2018
CON DETERMINA SINDACALE N. 08 DEL 26/02/2018 E' STATO ATTRIBUITO ALLA SIG.RA BASILE ANNA MARIA L'INCARICO DI RESPONSABILE DELL' AREA AFFARI GENERALI E POLIZIA MUNICIPALE - PER IL PERIODO 12-22 MARZO 2018
-
ATTRIBUZIONE INCARICO DI RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI E POLIZIA MUNICIPALE - PERIODO 26 FEBBRAIO - 07 MARZO 2018
CON DETERMINA SINDACALE N. 06 DEL 26/02/2018 E' STATO ATTRIBUITO ALLA SIG.RA BASILE ANNA MARIA L'INCARICO DI RESPONSABILE DELL' AREA AFFARI GENERALI E POLIZIA MUNICIPALE - PER IL PERIODO 26 FEBBRAIO - 07 MARZO 2018
-
ATTRIBUZIONE ICARICHI DI RESPONSABILI DELE AREE ORGANIZZATIVE DELL'ENTE DAL 01/02/2018
CON DETERMINA SINDACALE N. 5 DEL 31/01/2018 SONO STATI INDIVIDUATI I RESPONSABILI E I SOSTITUTI DELLE AREE ORGANIZZATIVE DELL'ENTE A DECORRERE DAL 01/02/2018
-
INCARICO AREA 5 - Servizi alla Persona
Attribuzione incarico alla Dott.ssa Ventimiglia Concettina dal 01/01/2018 al 30/04/2018
Normativa:
ai sensi dell'Art. 17 del vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi
Ultimo aggiornamento: 22/01/2018
-
NOMINA Responsabili Area 3 e Area 4
NOMINA RESPONSABILE AREA 3 - Lavori Pubblici - Patrimonio - Protezione Civile - Responsabile in O.P.
- Arch. CAMPESTRE ANTONINO
NOMINA RESPONSABILE AREA 4 - Pianificazone Urbanistica - Edilizia Privata - Abusivismo Edilizio - Ambientale
- Ing. LIPARI LETTERIO
Normativa:
Art. 17 e 19 vigente Regolamento comunalke sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi.
Ultimo aggiornamento: 22/01/2018
-
NOMINA SOSTITUTO AREA 4 - Pianificazione Urbanistica - Edilizia Privata - Abusivismo Edilizio - Ambientale
Determina Sindacale - n. 36 del 11/1282017
Sostituto Ing. LIPARI LITTERIO
Normativa:
Art. 19 del vigente REgolamento comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi
Ultimo aggiornamento: 19/12/2017
-
Nomina sostituto della Centrale Unica di Committenzas
Nomina sostituto del REsposnabile della Centrale Unica di Committenza in forma associata tra i Comuni di Pace del Mela e Gualtieri Sicaminò
Normativa:
Art. 15 del Regolamento per il funzionamento del CUC
Ultimo aggiornamento: 28/11/2017
-
ATTRIBUZIONE INCARICHI DI RESPONSABILE DELLE AREE ORGANIZZATIVE DELL'ENTE - NOVEMBRE 2017
CON DETERMINA SINDACALE N. 33 DEL 17/11/2017 SONO STATI ATTRIBUITI GLI INCARICHI DI RESPONSABILE DELLE AREE ORGANIZZATIVE DELL'ENTE, A SEGUITO DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 192 DEL 08/11/2017 CON CUI E' STATA RIORGANIZZATA LA STRUTTURA COMUNALE E MODIFICATO L'ASSETTO ORGANIZZATIVO.
Ultimo aggiornamento: 20/11/2017
-
STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE - NOVEMBRE 2017
CON DELIBERAZIONE N. 192 DEL 08/11/2017 E' STATA APPROVATA LA "RIORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA COMUNALE- E MODIFICATO L'ASSETTO ORGANIZZATIVO"
Ultimo aggiornamento: 20/11/2017
-
STRUTTURA ORGANIZZATIVA DA SETTEMBRE 2017
Delibera di G.M. N. 132 del 08/09/2017
Determina Sindacale n. 26 del 26/09/2017- rinvio nuovo assetto organizzativo
Determina Sindacale n. 28 del 16/10/2017- posticipazione al 2010/2017 per la riorganizzazione e assetto organizzativo dell'Ente
Ultimo aggiornamento: 28/11/2017
-
ATTRIBUZIONE INCARICHI DI RESPONSABILI DELLE AREE ORGANIZZATIVE DELL'ENTE
CON DETERMINA SINDACALE N. 19 DEL 30/06/2017 SONO STATI ATTRIBUITI GLI INCARICHI DI RESPONSABILE DELLE AREE ORGANIZZATIVE DELL'ENTE
Ultimo aggiornamento: 09/10/2017
-
NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA E AFFARI GENERALI
ATTRIBUZIONE INCARICO DI RESPONSABILE DELL'AREA 1 AMMINISTRATIVA E AFFARI GENERALI. PERIODO 16/01/2017 - 15/02/2017.
Ultimo aggiornamento: 28/02/2017
-
NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA E AFFARI GENERALI
ATTRIBUZIONE INCARICO DI RESPONSABILE DELL'AREA 1 AMMINISTRATIVA E AFFARI GENERALI. PERIODO 05/12/2016 - 05/01/2017.
Ultimo aggiornamento: 28/02/2017
-
RETRIBUZIONE RESPONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE
Ultimo aggiornamento: 20/02/2017
-
NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI TRIBUTI LOCALI
CON DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 57 DEL 16/03/2016 IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO - FINANZIARIA - DOTT. BONDI' FRANCESCO E' STATO NOMINATO RESPONSABILE DEI TRIBUTI LOCALI ED ESATTAMENTE: IMPOSTA COMUNALE UNICA IUC: IMU-TASI-TARI, TARES, 1CL, TASSA PER
L’OCCUPAZIONE DI SPAZI CD AREE PUBBLICHE, IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
-
RIEPILOGO POSIZIONI ORGANIZZATIVE
RIEPILOGO POSIZIONI ORGANIZZATIVE
Ultimo aggiornamento: 22/03/2016
1 2